2009-12-16: Geschäftsanschrift: Le-Cannet-Rocheville-Straße 1, 61462 Königstein im Taunus. Bestellt als Geschäftsführerin: Boller, Almut, Königstein im Taunus, *12.07.1970.
2012-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.
2014-07-28: Nicht mehr Geschäftsführerin: Brüske, Bettina, Königstein im Taunus, *28.07.1956.
2016-06-22: Bestellt als Geschäftsführer: Rausch, Thomas, Idstein, *27.05.1962.
2020-11-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sander, Heiko, Königstein im Taunus, *04.02.1978. Prokura erloschen: Brüske, Bettina, Königstein im Taunus, *28.07.1956.