2012-10-05: Nach Änderung: Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ring 40, 58135 Hagen.
2019-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2020-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2020-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Gaspers, Armin, Grevenbroich, *12.07.1967.
2022-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Woeffler, Friedrich, Schmitten, *20.11.1954.
2022-06-21: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Ahnemann, Norbert, Lünen, *18.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.