2007-11-16: Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.05.2007 und 30.08.2007. Gegenstand: Die Entwicklung und Betrieb von Software sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für Banken und Finanzdienstleister. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Wieck, Aron, Karlsruhe, *18.07.1978, einzelvertretungsberechtigt. Vorstandsvorsitzender: Hackenberg, Björn, Schömberg, *03.06.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2008-01-04: Nicht mehr Vorstand: Wieck, Aron, Karlsruhe, *18.07.1978.
2008-03-20: Die Gesellschaft hat am 14.03.2008 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2009-01-30: Geschäftsanschrift: Karlsburgstr. 2, 76227 Karlsruhe. Die Hauptversammlung vom 28.11.2008 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2009-02-13: Die Gesellschaft hat am 04.02.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-06-01: Die Gesellschaft hat am 25.05.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-06-22: Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Puhle, Michael, Budapest/Ungarn, *04.01.1977.
2014-10-23: Die Gesellschaft hat am 22.10.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-04-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Zehntwieserstraße 35b, 76275 Ettlingen.
2020-08-06: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Puhle, Michael, Budapest / Ungarn, *04.01.1977.