2010-06-18: Geschäftsanschrift: An der Roßweid 22, 76229 Karlsruhe. Bestellt als Geschäftsführer: Karcher, Ingeburg, geb. Seibert, Karlsruhe, *16.07.1935, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-02: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Karcher, Bernd Emil, Karlsruhe, *24.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Karcher, Ingeburg, geb. Seibert, Karlsruhe, geb. 16.07.1935.