2011-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Ingenieur - Büro Brenner - Kiener GmbH. Geschäftsanschrift: Sauerbruchstraße 25, 73432 Aalen. Bestellt als Geschäftsführer: Kiener, Ulrich, Gerstetten, *17.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Brenner, Walter, Aalen, *07.04.1951.
2020-01-13: Änderung der Geschäftsanschrift: Julius-Bausch-Straße 50, 73431 Aalen.
2020-03-04: Bestellt als Geschäftsführer: Ungefucht, Torsten, Aalen, *11.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.