2015-01-20: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 auf 26.000,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; geändert wurde insbesondere § 4 (Stammkapital). Bestellt als Geschäftsführer: Eisenhauer, Jochen, Hardheim, *18.01.1970; Neckermann, Dennis, Walldürn, *14.08.1967.
2018-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 , § 12 (Feststellung des Jahresabschlusses/Gewinnverwendung), § 13 (Abtretungen von Geschäftsanteilen und sonstige Verfügungen), § 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 17 (Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens) beschlossen.
2020-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Hollerbach, Karl-Heinz, Walldürn, *28.03.1954. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Eisenhauer, Jochen, Hardheim, *18.01.1970; Neckermann, Dennis, Walldürn, *14.08.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.