2019-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2019 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Erstellung von Bauplanungsleistungen, Statik- und Konstruktionsarbeiten, Nachweise der Bauphysik sowie Erstellung von Gutachten und Beweissicherungen. Bestellt: Geschäftsführer: Scholz, Erik, Radeburg OT Bärwalde, *06.11.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Szillat, Verena, Radebeul, *29.04.1959.
2020-07-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scholz, Erik, Radeburg OT Bärwalde, *06.11.1982. Geburtsdatum ergänzt und Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Szillat, Uwe, Radebeul, *12.07.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.