2021-10-09: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Rapp, Jürgen, Eckersdorf, *10.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Körber, Bernd, Ahorntal, *09.08.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heintges, Wolfgang, Dipl.-Ing., Marktredwitz.
2021-10-28: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Körber, Bernd, Ahorntal, *09.08.1979, einzelvertretungsberechtigt.