2007-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen), 12 (eingefügt - Rechtsnachfolge) und 16 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2017-01-03: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ingenieurbüro Frilling + Rolfs GmbH Beratende Ingenieure VBI.
2020-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Frilling, Dirk, Vechta, *15.12.1968; Rolfs, Andreas, Vechta, *06.12.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.