2006-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital), 4 (Vertretung und Geschäftsführung), 5 (Gesellschafterversammlung), 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 9 (Jahresabschluss) und 14 (Bekanntmachungen, Kosten) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Ingenieurbüro Rathenow BPS GmbH.
2008-03-13: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hasenpusch, Andreas, Dresden, *22.03.1963; Tittel, Gerald, Weinböhla, *29.03.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hoffmann, Wolfgang, Dipl.-Ing. oec., Dresden, *24.12.1938.
2010-06-03: Geschäftsanschrift: Königsbrücker Str. 96, Gebäude 14, 01099 Dresden.
2022-06-29: Bestellt: Geschäftsführer: Hofrichter, Marc, Radebeul, *31.03.1976; Kriesel, Felix, Radebeul, *17.02.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tittel, Gerald, Weinböhla, *29.03.1958. Prokura erloschen: Hofrichter, Marc, Dresden, *31.03.1976; Kriesel, Felix, Radebeul, *17.02.1988.