2007-06-25: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 8 (Geschäftsführung) beschlossen. Firma geändert; nun: Ingenieurgruppe Flösser Beratende Bauingenieure GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller-Bornemann, Hermann, Dipl. Ingenieur, Waldshut-Tiengen. Einzelprokura: Häbig, Horst, Wehr, *27.07.1949; Sandmann, Bernhard, Lörrach, *02.08.1962.
2013-12-12: Bestellt als Geschäftsführer: Sandmann, Bernhard, Lörrach, *02.08.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Häbig, Horst, Wehr, *27.07.1949; Sandmann, Bernhard, Lörrach, *02.08.1962.
2019-07-22: Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 79540 Lörrach, Geschäftsanschrift: Rathausgasse 6, 79540 Lörrach.