2008-12-22: Neuer Name: Ingenieurpartnerschaft Karvanek-Thieauf-Ebenau. Eingetreten als Partner: Dr.-Ing Ebenau, Carsten, Beratender Ingenieur, Essen, *24.07.1965. Der Name der Partnerschaft ist geändert.
2011-02-18: Der Name der Partnerschaft ist geändert in: Ingenieurpartnerschaft Karvanek-Ebenau. Ausgeschieden als Partner: Prof. Dr.-Ing. Thierauf, Georg, Ingenieur, Essen, *03.11.1940.
2015-08-25: Der Name der Partnerschaft ist geändert in: Ingenieurpartnerschaft Karvanek-Ebenau-Höffer - mbB - Beratende Ingenieure. Eingetreten als Partner: Dr.-Ing. Höffer, Rüdiger, Beratender Ingenieur, Essen, *12.11.1961.
2020-01-27: Jeder Partner vertritt einzeln. Jeder Partner ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden als Partner: Diplom-Ingenieurin Karvanek, Eva, Beratende Ingenieurin, Oberhausen, *09.07.1945; Diplom-Ingenieur Karvanek, Josef, Beratender Ingenieur, Oberhausen, *23.09.1945. Eingetreten als Partner: Dr.-Ing. Rottschäfer, Jens, Beratender Ingenieur, Essen, *22.02.1975.