2008-04-17: Bestellt als Geschäftsführer: Kern, Volker, Seevetal, *26.10.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Bachgardt, Horst, Wittenburg, *04.08.1943.