2008-04-04: Bestellt als Geschäftsführer: Haag, Marco, Karlsruhe, *17.07.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kadlec, Martin, Dettenheim, *14.02.1978.
2009-10-16: Geschäftsanschrift: Haydnstr. 23, 76706 Dettenheim. Bestellt als Geschäftsführer: Kadlec, Martin, Prag/Tschechien, *14.02.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Marco, Karlsruhe, *17.07.1982.
2019-08-30: Änderung der Geschäftsanschrift: Bachstr. 22, 76706 Dettenheim.