2008-02-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,594 um EUR 435,406 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) sowie in den §§ 10 und 18 zu ändern.
2012-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Trienens, Ferdinand, Kaufmann, Hövelhof.
2013-02-26: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen.
2017-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.