2009-05-08: Geschäftsanschrift: Finsterwalder Str. 17, 03253 Doberlug-Kirchhain. Gegenstand: - Allgemeiner Metallbau und Erbringung von Metallbauarbeiten aus Edelstahl - Entwicklung und Herstellung von Umweltprodukten - Entwicklungsarbeiten, Muster- und Werkzeugbau im Metallbereich . Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten. Geschäftsführer: Babenz, Gunnar, *19.04.1974, Finsterwalde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.04.2009 wurde der Gegenstand geändert sowie der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und dabei teilweise geändert, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)und § 8 (Geschäftsführung und Vertretung, vormals § 5)..
2016-02-15: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Finsterwalder Straße 17 F, 03253 Doberlug-Kirchhain
2019-04-17: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Prinz, Ingolf; Änderung zu Nr. 3: aufgrund Wohnortwechsel nunmehr; Geschäftsführer: Babenz, Gunnar, *19.04.1974, Massen-Niederlausitz OT Massen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen