2007-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Pfedelbach.
2017-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Bausewein, Sven, Steinenbronn, *04.10.1977, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ulrich, Georg, Maschinenbautechniker, Oppenweiler, *22.03.1952.
2017-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Bausewein, Sven, Steinenbronn, *04.10.1977.
2020-09-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Übernahmerecht, Anbietungsrecht) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Dehmel, Marcel, Untergruppenbach, *18.07.1981. Nicht mehr Geschäftsführer: Sommer, Martin, Schlossermeister, Neuenstein, *21.01.1954.