2015-06-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2015. Geschäftsanschrift: Rohrmannstr. 12, 90429 Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens: - Online-Marketing, - Vermarktung von Künstlern, - Vermittlung von Geschäftskontakten, - Life Kinetik und - Coaching. Stammkapital: 100,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Schulteis, Pierre, Nürnberg, *26.05.1992, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-12: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Schulteis, Pierre Heinz-Dieter, Maastrich / Niederlande, *26.05.1992. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gesellschaft ist erloschen.