2007-11-28: Vorstand: Vorstand:; 4. Prof. Dr. Henke, Klaus-Dirk, *17.09.1942, Berlin.
2011-04-05: Nicht mehr Vorstand:; 3. Prof.Dr. Häussler, Bertram Karl Rechtsform: Die Satzung ist am 12.12.2008 geändert und neu gefasst in § 18 (Zusammensetzung und Dienstverhältnis), § 24 (Zusammensetzung und Wahl), § 27 (Frist und Tagungsort)...
2011-11-23: Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; hinsichtlich des Geburtsdatums; Vorstand:; Gärtner, Julia, *27.01.1969, Berlin.
2014-05-07: Sitz / Zweigniederlassung: Zweigniederlassung errichtet: 1.
Institute for Health Care Systems Management Berlin e. G. Zweigniederlassung Potsdam
14467 Potsdam
Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam
2015-06-05: Nicht mehr Vorstand: 4. Prof. Dr. Henke, Klaus-Dirk; Nicht mehr Vorstand: 6. Fuchs, Daniela
2021-07-05: Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 14467 Potsdam ist aufgehoben.