2012-11-15: Inländische Geschäftsanschrift lautet: Dennis-Gabor-Straße 2, 14469 Potsdam. Gegenstand: Die Lehrtätigkeit, Ausbildung, Beratung, gutachterliche Tätigkeiten und das Training sowie
die Forschung und Entwicklung im Bereich Informations- / IT-Sicherung und -Sicherheit einschließlich aller damit verbundenen Themen. Kapital: 25.000 EUR. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Gluschke, Guido, *12.01.1965, Marxzell; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: Prof. Dr. Holl, Friedrich, *01.12.1949, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom: 17.10.2012
2019-03-29: Sitz der Firma: Die inländische Geschäftsanschrift: Behlertstraße 3A/Haus B2, 14469 Potsdam
2020-03-26: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Prof. Dr. Holl, Friedrich
2020-12-23: Kapital: 50.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 ist das Stammkapital um 25.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen)
2021-06-22: Prokura: 1.
Dr. Westpfahl, Swantje, *13.09.1986, Karlsruhe; Einzelprokura
2021-10-14: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Dr. Westpfahl, Swantje, *13.09.1986, Karlsruhe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Westpfahl, Swantje; 2.
Gluschke, Katrin, *05.10.1966, Marxzell; Einzelprokura
2022-06-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gluschke, Guido
2022-07-06: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Fromme, Henning, *12.01.1970, Frankenthal ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten