2007-08-21: Bestellt als Geschäftsführer: Möller-Galonska, Christina, Wuppertal, *14.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Walkemeier, Thilo, Düsseldorf, *25.09.1967.
2009-06-09: Geschäftsanschrift: Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Walkemeier, Thilo, Düsseldorf, *25.09.1967.
2011-02-01: Bestellt als Geschäftsführer: Höschele, Frank, Düsseldorf, *19.11.1967.
2012-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Höschele, Frank, Düsseldorf, *19.11.1967.
2018-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 Ziff. 2 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Bernd Erich, Düsseldorf, *29.10.1943; Möller, Christa, Düsseldorf, *11.12.1948. Nach Wohnortwechsel Geschäftsführer: Möller-Galonska, Christina, Meerbusch, *14.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.