2007-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), § 5 Ziffer 3 (Gesellschafterversammlung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR beschlossen. 125.000,00 EUR.
2010-11-10: Bestellt als Geschäftsführer: Fedderke, Jürgen, Walsrode, *30.05.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mölder, Ralf, Blender, *21.07.1961. Einzelprokura: Mölder, Ralf, Blender, *21.07.1961.
2021-06-24: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nordhausen, Niklas Sixten Philipp, Bremen, *15.09.1977.
2022-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Fedderke, Jürgen, Walsrode, *30.05.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Nordhausen, Niklas Sixten Philipp, Bremen, *15.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nordhausen, Niklas Sixten Philipp, Bremen, *15.09.1977.