2020-02-11: Bestellt: Geschäftsführer: Osrainik, Ursula, München, *21.03.1944; Osrainik, Stephan, München, *09.06.1978; Osrainik, Florian, München, *20.05.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Osrainik, Florian, München, *20.05.1976.