2010-09-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.08.2010. Geschäftsanschrift: Otto-Lilienthal-Straße 24, 71034 Böblingen. Gegenstand: Die An- und Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO, die Beurteilung von Standorten und Grundstücken für gewerbliche Nutzung, Promotion und Veranstaltungsmanagement für Einkaufs- und Fachmarktzentren und sonstige Handels- und Gewerbeimmobilien, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von unbebauten und bebauten Grundstücken, ferner die Durchführung von Handelsgeschäften und die Einbringung von Management- und sonstigen Dienstleistungen, die im weitesten Sinne geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie überhaupt das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Diether, Claus, Stuttgart, *24.11.1966; Vogt, Claus, Waldenbuch, *12.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam.
2013-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Intesia Deutschland GmbH.
2015-03-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Diether, Claus, Stuttgart, *24.11.1966.
2017-09-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bientzle, Harald, Stuttgart, *16.09.1969; Fares, Athir, Filderstadt, *09.01.1981.
2018-03-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kaya, Besim, Böblingen, *01.09.1982.