2005-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Höllerer, Walter, Kaufmann, Fürth; Höllerer, Emma, geb. Hilfer, Kauffrau, Fürth. Bestellt: Geschäftsführer: F r i e d r i c h - R e i ß e n w e b e r, Georg, Fürth, *05.04.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Höllerer, Tanja, Fürth, *16.05.1969.