2015-11-12: Firma: Invivo Management UG ; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 38, 10719 Berlin; Gegenstand: Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Beteiligung als Komplementärin an Kommanditgesellschaften einschließlich der Übernahme der Geschäftsführung an Kommanditgesellschaften in der Eigenschaft als Komplementärin jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung, nicht für Dritte. Stamm- bzw. Grundkapital: 5.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Efremidis, Christian, *24.07.1983, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Efremidis, Stavros, *27.09.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Baqué, Egbert, *25.04.1952, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 22.09.2015; mit Änderung vom 15.10.2015 in § 2
2016-03-15: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Baqué, Egbert
2016-06-22: Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Efremidis, Stavros; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Efremidis, Christian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2.
Efremidis, Stavros, *27.09.1968, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.04.2016 ist das Stammkapital um 20.000 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 , § 3 (Stammkapital).
2016-06-22: Firma: Invivo Management GmbH
2019-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Efremidis, Christian; Geschäftsführer: 3.
Efremidis, Stavros, *27.09.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Efremidis, Stavros
2021-03-22: Geschäftsführer: 4.
Pütz, Konstantin, *23.07.1977, Königstein; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Woo, Seoung Yong, *06.11.1970, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 3.
Zimmermann, Tanja, *26.08.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Efremidis, Stavros
2022-03-22: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Zimmermann, Tanja; 4.
Kaiser, Christian, *12.09.1979, Frankfurt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-06: Prokura: Änderung zu Nr. 4: zum Wohnort; Kaiser, Christian, *12.09.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen