2018-03-29: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Weißenburger Straße 10, 81667 München. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: RM Komplementär GmbH, München (Amtsgericht München HRB 145551).
2018-10-26: Sitz verlegt, nun: Baierbrunn, Landkreis München. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: RM Komplementär GmbH, München . Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Isartal Ventures Beteiligungsgesellschaft mbH, Baierbrunn (Amtsgericht München HRB 241842), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-08: Firma geändert, nun: Isartal Ventures GmbH & Co. KG.
2019-04-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bongers, Florian, München, *01.03.1974.