2017-07-11: G.. Bestellt: Geschäftsführer: Fabritius, Gregor, Berlin, *22.04.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-16: G.. Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2017-12-02: G.. Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jeanrichard-dit-Bressel, Marc, Bad Königshofen i.Grabfeld, *07.06.1955.
2021-05-13: G.. Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2021 hat die Änderung der §§ 11 und 13a (Sonderrechte bei Verstoß gegen das Erfordernis der Change-of-Control Zustimmung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-06-09: G.. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Berlin. Sitz verlegt nach Berlin .