2010-12-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Glatz, Sven-Mark, Villingen-Schwenningen, *21.05.1983; Rinderknecht, Benjamin, Königsfeld im Schwarzwald, *31.03.1982.
2020-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Glatz, Sven-Mark, Tuningen, *21.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokuren erloschen: Glatz, Sven-Mark, Tuningen, *21.05.1983; Rinderknecht, Benjamin, Königsfeld im Schwarzwald, *31.03.1982.
2020-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Flaig, Hermann, Villingendorf, *17.07.1960.
2022-04-25: Bestellt als Geschäftsführer: Jäckle, Marc, Hardt, *16.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.