2007-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Martin, Frankfurt am Main, *24.09.1942, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jäger, Stefan, Frankfurt am Main, *28.03.1965.
2008-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Jäger, Martin, Kaufmann, Frankfurt am Main, *24.09.1942. Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Oliver, Frankfurt am Main, *14.06.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.