2022-01-25: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes; Geschäftsführer: Oltermann, Jörn, *25.09.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Zarske, Daniel, *24.01.1986, Wustermark OT Elstal; Einzelprokura
2022-02-14: Geschäftsführer: 2.
Zarske, Daniel, *24.01.1986, Wustermark OT Elstal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Zarske, Daniel
2022-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zarske, Daniel