2014-12-11: Infolge Wohnortwechsel - und unter Ergänzung des Geburtsdatums - nun: Geschäftsführer: Fuchs, Thomas, Wegberg, *25.08.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Presch, Axel, Grevenbroich, *23.04.1966.
2016-03-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Camphausen, Tim, Erkelenz, *26.05.1967; Poschen, David, Meerbusch, *06.05.1980.