2008-03-20: Nicht mehr Prokurist:; 1. Heering, Gerhard.
2008-10-27: Nicht mehr Prokurist:; 2. Müller, Karin.
2009-05-26: Geschäftsanschrift: Am Hilgeskamp 53, 28325 Bremen; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter. 1. Druckhaus Humburg Verwaltungs-GmbH; persönlich haftender Gesellschafter: 2. J. Humburg Verlags GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 12579 HB); mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2019-02-08: Geschäftsanschrift: Am Hilgeskamp 51-57, 28325 Bremen. Nicht mehr persönlich haftender Gesellschafter: 2. J. Humburg Verlags GmbH; Persönlich haftender Gesellschafter: Druckhaus Humburg Verwaltungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 20571 HB).