2008-10-13: J.P.Schneider jun. ohG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Andreas, Max, Frankfurt am Main, *22.02.1987. Nach Ergänzung des Geburtsdatums und Wohnortänderung, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Andreas, Kurt, Murnau, *11.09.1919. Nach Ergänzung des Geburtsdatums und Wohnortänderung, nun: Persönlich haftende Gesellschafterin: Andreas, Margarethe, Murnau, *07.10.1918. Nach Ergänzung des Geburtsdatums, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Andreas, Christoph, Frankfurt am Main, *07.03.1950.
2011-08-08: Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Andreas, Margarethe, Murnau, *07.10.1918.
2013-12-16: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Andreas, Kurt, Murnau, *11.09.1919.
2018-08-24: Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. J. P. Schneider jr. GmbH & Co. KG. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Trutz Frankfurt 2, 60322 Frankfurt am Main. Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Andreas Fine Art GmbH, Frankfurt am Main , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Andreas, Christoph, Frankfurt am Main, *07.03.1950; Andreas, Max, Frankfurt am Main, *22.02.1987.
2021-05-04: HRA 12265: J. P. Schneider jr. GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Im Trutz Frankfurt 2, 60322 Frankfurt am Main.