2007-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Frankenthal, Fred.
2010-07-30: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Neumann, Gunnar.
2017-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bock, Andreas; Geschäftsführer: 4.
Neumann, Gunnar, *09.02.1963, Flieth-Stegelitz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-21: Firma: JA - Hausverwaltung GmbH; Gegenstand: - Haus - und Immobilienverwaltung
- Wohn- und Gebäudeservice
- Holz- und Bautenschutz. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).