2011-04-28: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Jürgen, Heiligenhaus, *20.02.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Strasshöfer, Ralph, Willich, *07.12.1958.
2011-05-05: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Finkenweg 3, 42579 Heiligenhaus.
2017-05-22: Bestellt als Geschäftsführer: Strasshöfer, Ralph, Willich, *07.12.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Strasshöfer, Ralph, Willich, *07.12.1958.
2019-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Strasshöfer, Ralph, Willich, *07.12.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Sondermann-Schmitz, Diana, Ratingen, *12.12.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Sondermann-Becker, Sigrid, Heiligenhaus, *10.04.1950.
2022-01-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hauptstraße 12-16, 42579 Heiligenhaus.