2010-10-20: Die Gesellschafterversammlungen vom 29.07.2010 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Nr. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital) und § 19 (Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2010 um 577.350,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: JERMI Käsewerk GmbH. Geschäftsanschrift: Ritter-Heinrich-Straße 2-4, 88471 Laupheim. Gegenstand geändert; nun: Herstellung und Veredelung von Käseprodukten sowie von Lebensmitteln aller Art sowie der Vertrieb dieser Produkte. Stammkapital nun: 1.600.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Seidler, Dieter, Laupheim, *18.09.1962. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 29.07.2010 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "JERMI Beteiligungs GmbH", Laupheim (Amtsgericht Ulm HRB 641843) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-03-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schweizer, Matthias, Dornstetten, *03.08.1962.
2013-03-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tietz, Martin, Biberach an der Riß, *10.10.1968.
2014-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Seidler, Dieter, Laupheim, *18.09.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seidler, Dieter, Laupheim, *18.09.1962.
2014-08-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Faschingbauer, Thomas, Aindling, *15.09.1975.
2016-06-10: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Jerg, Gerhard, Laupheim, *14.10.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frick, Holger, Schemmerhofen, *16.05.1972.
2018-09-10: Bestellt als Geschäftsführer: Eismann, Karl, Bomlitz, *19.11.1961.
2019-04-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Eismann, Karl, Bomlitz, *19.11.1961.
2019-11-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brack, Stefan, Laupheim, *26.12.1986; Echterhof, Thorsten, Bensheim, *21.07.1964.
2020-04-01: Prokura erloschen: Echterhof, Thorsten, Bensheim, *21.07.1964; Tietz, Martin, Biberach an der Riß, *10.10.1968.
2020-06-08: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-12-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Aich, Raymund Josef Anton, Ummendorf, *02.05.1963.
2021-01-11: Prokura erloschen: Sigg, Margarete, Biberach an der Riß.