2009-05-07: Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (nun: (Stammkapital) und 5 (nun: Geschäftsführung, Vertretung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Altstadt 52-54, 84028 Landshut. Neuer Unternehmensgegenstand: Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung bei anderen Gesellschaften, insbesondere der J. N. Oberpaur GmbH & Co. KG mit Sitz in Landshut. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Boniberger, Bernadette, Kauffrau, Landshut. Bestellt: Geschäftsführer: Boniberger, Christian, Landshut, *09.07.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-20: Bestellt: Geschäftsführer: Boniberger, Thomas, Landshut, *24.09.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-28: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Boniberger, Christian, Adlkofen, *09.07.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.