2006-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2005 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Gersthofen. Bestellt: Geschäftsführer: Dott. Livelli, Marco, Piacenza / Italien, *09.05.1959, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Motta, Stefano, Turin/Italien, *25.01.1941.
2013-12-10: Erteilt: Einzelprokura: Mignani, Augusto, Frankfurt am Main, *19.08.1971.
2015-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Augsburg. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Aindlinger Straße 3, 86167 Augsburg.
2015-12-10: Erteilt: Einzelprokura: Teixeira Goncalves, Antonio Carlos, Gießen, *11.09.1968. Prokura erloschen: Mignani, Augusto, Frankfurt am Main, *19.08.1971.