2015-08-11: Firma: waggonservice WSG mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Am Falkenberg 117, 12524 Berlin; Gegenstand: Management- und Serviceleistungen für den Betrieb und Unterhalt von Eisenbahngüterwagen, Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen sowie Aus- und Weiterbildung für technisches Eisenbahnpersonal. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Weinreich, Bernd, *12.03.1952, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Hennig, Frank, *17.10.1954, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 29.06.2009; 26.08.2009
zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.04.2014
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Großräschen (Amtsgericht Cottbus, HRB 8434 CB) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 08.09.2009
2017-01-25: Gegenstand: Serviceleistungen für den Betrieb und Unterhalt von Eisenbahngüterwagen, die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen, die Aus- und Weiterbildung für technisches Eisenbahnpersonal und der Handel mit Schienenfahrzeugen sowie Ersatzteilen, Zubehör, Werkzeugen und Betriebsstoffen hierfür. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2017-04-04: Prokura: 2.
Hummel, Robert, *30.07.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-01-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Hennig, Frank; Änderung zu Nr. 2: die Vertretungsbefugnis betreffend; Hummel, Robert; Einzelprokura
2018-06-04: Geschäftsführer: 2.
Behnke, Markus, *17.05.1981, Rostock; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-12-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hummel, Robert