2007-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kroll, Manfred, Bauleiter, Stuttgart.
2007-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kroll, Manfred, Bauleiter, Stuttgart.
2013-07-22: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Bach, Thomas, Rechtsassessor, Stuttgart, *21.03.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dietrich, Ralf, Aspach, *08.03.1972.
2016-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 200.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dieterich, Wilmut, Erkenbrechtsweiler, *11.09.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-02: Bestellt als Geschäftsführer: Doster, Karl-Heinz, Riederich, *06.03.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-10: Bestellt als Geschäftsführer: Nagel, Thomas, Bad Herrenalb, *11.07.1966, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dieterich, Wilmut, Erkenbrechtsweiler, *11.09.1957.
2018-06-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Doster, Karl-Heinz, Riederich, *06.03.1956.
2018-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Bach, Thomas, Rechtsassessor, Stuttgart, *21.03.1955.