2007-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Jöris, Thomas, Landmaschinenmechanikermeister, Fronreute.
2012-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Port, Jürgen, Ravensburg, *11.11.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Weigele, Wolfgang, Königseggwald, *15.09.1954. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Port, Jürgen, Ravensburg, *11.11.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-22: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.