2006-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2006 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Geschäftsjahr. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.06.2004 mit der Carl Zeiss AG mit dem Sitz in Oberkochen (Amtsgericht Aalen HRB 1555-A) ist durch Kündigung zum 30.04.2006 beendet. Neue Firma: Sypro Optics GmbH. Neuer Gegenstand: die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und deren Komponenten für die Erfassung und Projektion digitaler Informationen sowie die Einbringung von Dienstleistungen für solche Erzeugnisse. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hoffmann, Ulrich, Aalen, *11.04.1956; Riedel, Josef, Neresheim, *05.04.1953 von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Richter, Albrecht, Jena, *03.06.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekanntgemacht gilt, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2006-11-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weniger, Christine Rose, Waldeck, *11.04.1951.
2008-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2008 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile).
2013-08-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grahnert, Pascal Tobias, Jena, *20.11.1976. Prokura erloschen: Dr. Weniger, Christine Rose, Waldeck, *11.04.1951.
2014-10-20: Bestellt: Geschäftsführer: Cadavid, Sergio Alonso, Medellin / Kolumbien, *25.12.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Mayor, Marco, Santiago / Kuba, *15.11.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mayor, Marco, Santiago / Kuba, *15.11.1954.
2016-05-02: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2016 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Jabil Optics Germany GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Waldhäusl, Ralf, Jena, *17.12.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert: Einzelprokura: Grahnert, Pascal Tobias, Jena, *20.11.1976.
2017-05-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Carl-Pulfrich-Str. 5d, 07745 Jena. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Waldhäusl, Ralf, Jena, *17.12.1965.
2021-11-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Cadavid, Sergio Alonso, Medellin / Kolumbien, *25.12.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Grahnert, Pascal Tobias, Jena, *20.11.1976; Hebard, Gregory Bowling, Saint Petersburg / USA - Vereinigte Staaten, *15.08.1969; Traud, Timothy Wayne, Tampa / USA - Vereinigte Staaten, *07.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Grahnert, Pascal Tobias, Jena, *20.11.1976.