2010-08-13: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 1 a, 67269 Grünstadt.
2014-04-09: Prokura erloschen: Knoll, Patric, Altleiningen, *17.09.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lammenett, Christoph Ulrich, Bensheim, *19.08.1968.
2014-07-30: Prokura erloschen: Schäfer, Erhardt Hans, Biblis, *15.04.1951.
2014-07-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herz, Thorsten, Frankfurt, *22.05.1975.
2017-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Jost, Fritz jun., Kaufmann, Grünstadt.
2021-04-06: Wohnort geändert, nunmehr Geschäftsführer: Jost, Steffen, Neuleiningen, *28.07.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herz, Thorsten, Obersülzen, *22.05.1975.
2021-09-01: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jost, Claus, Mannheim, *04.03.1986.