2008-03-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dörmbach, Markus.
2011-04-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bergisch Gladbacher Straße 240, 51063 Köln.
2014-11-26: Bestellt als Geschäftsführer: Dörmbach, Margarete Hubertine, Bergheim, *15.06.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dörmbach, Lothar, Bergheim, *10.04.1941; Dörmbach, Margarete Hubertine, Bergheim, *15.06.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Jacobs, Carsten, Wermelskirchen, *21.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.