2013-11-19: Geschäftsführer: van Straelen, Jakob, Kempen, *19.08.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hallmann, Engelbert, Krefeld, *06.05.1969.
2021-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: van Straelen, Hendrik, Kempen, *06.11.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.