2021-09-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Jakobs, Siegfried, Kaufmann, Gladbeck. Bestellt als Geschäftsführer: Jakobs, Dorothea Auguste, Bottrop, *16.04.1936, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Jakobs, Uta, *25.02.1971.
2022-02-23: Bestellt als Geschäftsführer: Donnerbauer, Barbara Susanne, Essen, *28.04.1963; Efremidou-Froning, Tina, Dorsten, *29.04.1972. Nicht mehr Geschäftsführer: Jakobs, Dorothea Auguste, Bottrop, *16.04.1936. Einzelprokura: Jakobs, Dorothea Auguste, Bottrop, *16.04.1936. Prokura erloschen: Jakobs, Uta, *25.02.1971.