2020-11-09: Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Uwe, Mosbach, *24.08.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 741,62 EUR auf 103.000,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Stammkapital nun: 103.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Sabine, Kauffrau, Mosbach.