2010-08-04: Nach Änderung der Prokura nunmehr Einzelprokura: Brüning, Udo, Seesen, *17.02.1957.
2010-08-04: Geschäftsanschrift: Triftstraße 33, 38723 Seesen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brüning, Udo, Seesen, *17.02.1957.
2011-01-14: Neue Firma: Jesse GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als persönlich haftender Gesellschafter: Richter, Rolf, Seesen, *19.12.1945.
2016-01-26: Einzelprokura: Hausen, Dennis, Berlin, *23.04.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Kirsch, Burkhard, Seesen, *14.11.1976; Oschek, Dirk, Pattensen, *25.07.1965.
2022-04-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Grabbert, Nora, Langwedel, *14.10.1969. Prokura erloschen: Kirsch, Burkhard, Seesen, *14.11.1976; Oschek, Dirk, Pattensen, *25.07.1965; Dr. Reinhardt, Heinz-Joachim, Petershagen, *01.01.1952.