2008-01-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2005 Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Betzdorf (bisher AG Montabaur HRB 20247) nach Bocholt beschlossen. Gegenstand: Ein- und Verkauf von Natursteinplatten und Kunststeinplatten in Deutschland sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Grillo, Guiseppe Davide Antonio, KL Huissen, *28.08.1950; van den Heuvel, Johannes Henrikus, JZ Asten, *06.01.1975; van Osch, Hugo Theodorus Henricus Maria, KA Deurne, *09.03.1960, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Ennepestraße 1, 46395 Bocholt.
2014-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Grillo, Guiseppe Davide Antonio, KL Huissen, *28.08.1950.
2019-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: van Osch, Hugo Theodorus Henricus Maria, KA Deurne, *09.03.1960.
2019-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Jetstone GmbH.
2019-10-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Stettiner Straß 5 a, 47533 Kleve.